4 августа 1985 года. Именно в этот день атомная подводная лодка К-278, ставшая через пять лет печально известной как «Комсомолец», совершила небывалое в истории мирового военного мореплавания погружение — стрелки её глубиномеров сначала замерли на 1000-метровой отметке, а потом пересекли её! Ни одна из боевых подводных лодок мира не могла укрываться на такой глубине — её раздавило бы всмятку. Но экипаж К-278 находился под защитой сверхпрочного титанового панциря.
#ВМФ #СССР #Рекорд #К278 #Комсомолец #Плавник #Подплав #Проект685 #календарь #символика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ВМФ #СССР #Рекорд #К278 #Комсомолец #Плавник #Подплав #Проект685 #календарь #символика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
Рекордное погружение К-278 «Комсомолец» на 1027 метров в 1985
автор: Черкашин Николай Андреевич
318 центральный морской радиоотряд военно-морского флота
3 августа 1955 года в соответствии с решением совета министров СССР директивой ГШ ВМФ сформирован центральный морской радиоотряд на фондах передающего центра узла связи ВМФ в п.Купавна московской области. годовой праздник части - 5 августа определен приказом МО СССР от 29 марта 1965 года
В декабре 1955 года - Отряд приступил к выполнению боевых задач. Открыты боевое дежурство и вахта
#ВМФ #Флот #ЦМРО #ОСНАЗ #Радиоразведка #Календарь #Символика #318ЦМРО
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
318 центральный морской радиоотряд военно-морского флота
https://armysymbol.ru/8W0cgFN5iCD
#ВМФ #Флот #ЦМРО #ОСНАЗ #Радиоразведка #Календарь #Символика #318ЦМРО
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
318 ЦМРО ВМФ
3 августа 1955 года в соответствии с решением совета министров СССР директивой ГШ ВМФ сформирован центральный морской радиоотряд...
Рота особого назначения Балтийского флота
В конце июля 1941 года контр-адмирал Ф.Крылов, докладывая прибывшему в Ленинград представителю Ставки Верховного Главнокомандования адмиралу Исакову, высказал опасения по поводу того, что обученные водолазы после эвакуации из Выборга водолазной школы могут быть направлены в пехотные части. Он предложил оставить их в составе флота, создав из них специальное разведывательное подразделение, личный состав которого будет выходить в тыл фашистов в легководолазном снаряжении. Предложение это было одобрено, и устно согласован штат роты, включавшей в себя сто сорок шесть человек.
11 августа 1941 года был подписан приказ народного комиссара ВМФ о сформировании роты особого назначения (РОН). Ее командиром по рекомендации Крылова был назначен лейтенант Иван Васильевич Прохватилов.
#ВМФ #Флот #РОН #БФ #Разведка #Прохватилов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рота особого назначения Балтийского флота
https://armysymbol.ru/8VEgtXyzdVg
#ВМФ #Флот #РОН #БФ #Разведка #Прохватилов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
Рота особого назначения БФ
ОБСТАНОВКА, сложившаяся на балтийском театре военных действий, особенно когда фашистские войска подошли к Ленинграду, поставила перед...
Кафедра № 114 "Радиоэлектронной борьбы ВМФ" с 1969
Командного факультета Военно-морской орденов Ленина, Ушакова Академии им. Н.Г. Кузнецова с 1969
16 августа 1969 года В соответствии с директивой начальника главного штаба ВМФ, отдельная дисциплина ОД№ 114 была преобразована в самостоятельную кафедру "Радиоэлектронная борьба ВМФ" (КАФЕДРА № 114) командного факультета ВМА. к началу 1970/1971 учебного года кафедра была переведена на факультет радиоэлектроники ВМА и получила название: «кафедра РЭБ (ВМФ), радио и радиотехнической разведки» (кафедра № 47). в 1973 году кафедра производит первый выпуск офицеров.
В разные годы кафедру возглавляли:
с 16.08.1969–12.07.1974 капитан 1 ранга (контр-адмирал) Пирумов Владимир Семёнович; с 12.07.1974–26.03.1988 капитан 1 ранга (контр-адмирал) Славянский Герман Владимирович; с 21.04.1988–30.12.1995 капитан 1 ранга Радецкий Валентин Павлович; с 13.09.1995–05.02.2000 капитан 1 ранга Емельянов Виктор Николаевич; с 19.02.2000–26.10.2004 капитан 1 ранга Маслов Николай Александрович; с 10.12.2004–26.03.2011 капитан 1 ранга Шакин Дмитрий Николаевич.
01 сентября 2010 г. кафедра 114 вновь переходит на командный факультет и 01 сентября 2011 г. кафедра прекращает своё существование в ВМА. за своё существование (42 года) кафедра произвела 36 выпусков офицеров, подготовлено 7 докторов наук, более 40 кандидатов наук. правопреемником кафедры стала вновь сознанная объединённая (единая) кафедра «РЭБ (ВМФ)» № 406 филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА имени Н.Г. Кузнецова» (г. Петродворец)
#ВМФ #РЭБ #кафедра #факультет #ВМА #Академия #флот #ВВУЗ #календарь #символика
Командного факультета Военно-морской орденов Ленина, Ушакова Академии им. Н.Г. Кузнецова с 1969
16 августа 1969 года В соответствии с директивой начальника главного штаба ВМФ, отдельная дисциплина ОД№ 114 была преобразована в самостоятельную кафедру "Радиоэлектронная борьба ВМФ" (КАФЕДРА № 114) командного факультета ВМА. к началу 1970/1971 учебного года кафедра была переведена на факультет радиоэлектроники ВМА и получила название: «кафедра РЭБ (ВМФ), радио и радиотехнической разведки» (кафедра № 47). в 1973 году кафедра производит первый выпуск офицеров.
В разные годы кафедру возглавляли:
с 16.08.1969–12.07.1974 капитан 1 ранга (контр-адмирал) Пирумов Владимир Семёнович; с 12.07.1974–26.03.1988 капитан 1 ранга (контр-адмирал) Славянский Герман Владимирович; с 21.04.1988–30.12.1995 капитан 1 ранга Радецкий Валентин Павлович; с 13.09.1995–05.02.2000 капитан 1 ранга Емельянов Виктор Николаевич; с 19.02.2000–26.10.2004 капитан 1 ранга Маслов Николай Александрович; с 10.12.2004–26.03.2011 капитан 1 ранга Шакин Дмитрий Николаевич.
01 сентября 2010 г. кафедра 114 вновь переходит на командный факультет и 01 сентября 2011 г. кафедра прекращает своё существование в ВМА. за своё существование (42 года) кафедра произвела 36 выпусков офицеров, подготовлено 7 докторов наук, более 40 кандидатов наук. правопреемником кафедры стала вновь сознанная объединённая (единая) кафедра «РЭБ (ВМФ)» № 406 филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА имени Н.Г. Кузнецова» (г. Петродворец)
#ВМФ #РЭБ #кафедра #факультет #ВМА #Академия #флот #ВВУЗ #календарь #символика
большой противолодочный корабль проекта 1134-А, второй корабль серии — типа «Кронштадт»
Зачислен в списки кораблей ВМФ СССР 29 декабря 1967 года. Заложен 15 января 1968 года в закрытом эллинге судостроительного завода имени А. А. Жданова в Ленинграде, спущен на воду 22 ноября 1968 года. 16 августа 1970 года на корабле был поднят Военно-морской флаг СССР, а 9 сентября «Адмирал Исаков» был представлен к государственным испытаниям в Балтийском море, которые закончились 11 декабря без поломок и неисправностей. 13 декабря 1970 года «Адмирал Исаков» был принят флотом.
30 июня 1993 года приказом Главнокомандующего ВМФ № 055 корабль был исключён из боевого состава флота и 31 декабря расформирован. Торжественный спуск флага состоялся 14 января 1994 года. В середине 1994 года корпус корабля был продан для разделки на металл частной индийской компании. Во время буксировки в Индию корабль затонул.
#ДеньКорабля #БПК #АдмиралИсаков #ВМФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Военно-воздушные силы Ордена Ушакова Краснознаменного Северного флота
Официальной датой создания морской авиации СФ считается 18 августа 1936 Тогда был подписан приказ НК ВМФ о перебазировании на Север первого авиационного подразделения — 7-го отдельного морского разведывательного авиационного звена, из 105-й авиабригады ВВС БФ (3 МБР-2 под командованием ст. лейтенанта В.П.Степанова.
17 сентября 1936 7-е ОМРАЗ по железной дороге было доставлено из Ленинграда в Мурманск.
Первые вылеты в Заполярье самолёты МБР-2 произвели после их сборки в июле 1937. Позднее, с поступлением авиационной техники и личного состава, авиазвено переформировали в 29 МБРАЭ (морская ближнеразведывательная авиационная эскадрилья), позже переименованную в 45-ю ОМБРАЭ). Это была первая авиационная часть будущих ВВС СФ.
В августе 1939 вводится должность командующего ВВС СФ, на которую назначается комбриг А.А.Кузнецов.
После 2015 года ВВС и ПВО Северного флота переформированы в 45-ю армию ВВС и ПВО. Помимо лётных частей, в структуру 45-й армии вошли зенитно-ракетные и радиотехнические части по территориальному признаку.
Для выполнения поставленных задач силами авиации имеется сеть аэродромов берегового базирования с необходимой аэродромной инфраструктурой, летательные аппараты различных типов и классов, личный состав. Из всех флотов ВМФ России только авиация СФ имеет самолёты корабельного базирования, приписанные к ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
#МА #МорскаяАвиация #Флот #ВМФ #СФ #СеверныйФлот #45АВВСиПВО
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Учрежден кормовой Флаг РККФ в 1923
Рабоче-Крестьянский Красный Флот
24 августа 1923 года, на заседании Президиума ЦИК СССР, был особо учреждён кормовой флаг РККФ. В постановлении говорилось:
Военно-морской флаг — красного цвета, прямоугольный, посредине флага — белый круг (солнце) с 8 расходящимися белыми лучами к углам и серединным сторонам. В круге красная пятиконечная звезда, внутри которой серп и молот, обращённая одним концом вверх. Размеры: отношение длины флага к его ширине как 3 × 2; круг имеет размер — половина ширины флага; звезда имеет диаметр — 5/6 диаметра круга; ширина лучей в круге 1/24, в углах и серединах сторон флага — 1/10 ширины флага.
7 ноября 1923 года, в пятую годовщину Октябрьской революции, согласно приказу РВС и приказом по флоту, этот флаг был поднят на военных кораблях. Только 29 августа 1924 года, постановлением ЦИК и СНК СССР, этот флаг (вместе с другими) был утверждён официально.
#СССР #ВМФ #Флот #Флаг #РККФ
Рабоче-Крестьянский Красный Флот
24 августа 1923 года, на заседании Президиума ЦИК СССР, был особо учреждён кормовой флаг РККФ. В постановлении говорилось:
Военно-морской флаг — красного цвета, прямоугольный, посредине флага — белый круг (солнце) с 8 расходящимися белыми лучами к углам и серединным сторонам. В круге красная пятиконечная звезда, внутри которой серп и молот, обращённая одним концом вверх. Размеры: отношение длины флага к его ширине как 3 × 2; круг имеет размер — половина ширины флага; звезда имеет диаметр — 5/6 диаметра круга; ширина лучей в круге 1/24, в углах и серединах сторон флага — 1/10 ширины флага.
7 ноября 1923 года, в пятую годовщину Октябрьской революции, согласно приказу РВС и приказом по флоту, этот флаг был поднят на военных кораблях. Только 29 августа 1924 года, постановлением ЦИК и СНК СССР, этот флаг (вместе с другими) был утверждён официально.
#СССР #ВМФ #Флот #Флаг #РККФ