10 противоавианосная дивизия атомных подводных лодок, Краснознамённого Тихоокеанского флота
https://armysymbol.ru/K7GTVZDmR6F
#ДеньЧасти #10дпл #Дивизия #ТОФ #ВМФ #Флот #Подплав
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
10 дпл ТОФ
Создана 31 июля 1967 года в составе 15 эскадры в б. Крашенинникова. 1 февраля 1967 года была издана директива о создании дивизии...
«Маршал Тимошенко» — советский большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1134-А типа «Кронштадт»
БПК назван в честь Маршала Советского Союза Семёна Константиновича Тимошенко.
3 августа 1975 года на БПК "Маршал Тимошенко" был поднят Флаг ВМФ СССР.
Осенью 1976 года осуществлял слежение за авианосцем «Джон Кеннеди».
В апреле 1977 года корабль принимал участие в манёврах «Север-77». В том же году корабль приказом командующего Северным флотом стал лучшим кораблем КСФ по ПВО.
В 1979 году участвовал в противолодочных учениях «Разбег-79».
В декабре 1979 — апреле 1980 года находился в дальнем походе в Атлантике и Средиземном море, в июле-декабре 1982 года — у берегов Юго-Западной Африки. В январе-июне 1985 года - боевая служба в Средиземном море и Индийском океане. 3 июля 1992 года корабль был исключён из боевого состава ВМФ. 23 сентября был спущен Военно-Морской флаг. 29 октября корабль был расформирован и в 1994 году продан в Индию для разделки на металл.
23.04.1982г. Участие в ликвидации аварии на атомной подводной лодке К-123 проекта 705К (в/ч 69069). При выполнении задач боевой службы 8 апреля 1982 г. произошла авария главной энергетической установки с выбросом жидкометаллического теплоносителя в реакторный отсек с ухудшением радиационной обстановки. Основание: Центральный Военно-Морской Архив. Кто был в тот период на корабле приравниваются к ликвидаторам аварии на ЧАЭС
3 июля 1992 года разоружен, исключен из состава ВМФ в связи с передачей в ОФИ для демонтажа и реализации и 29 октября 1992 года расформирован.
Бортовые номера: 251 (1976г.), 291, 289, 612, 596, 667, 690, 691, 655, 688 (в 1992 г. только на левом борту).
#ДеньКорабля #МаршалТимошенко #БПК #БПКМаршалТимошенко #ВМФ #Флот
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ныне Балтийский военно-морской институт (БВМИ)
4 августа 1948 года на базе Калининградского военно-морского подготовительного училища сформировано 2-е Балтийское высшее военно-морское училище и уже 1 октября 1948 года начался первый учебный год на 1-м курсе по программам подготовки вахтенных офицеров надводных кораблей.
В период с 3 мая 1954 года по 7 апреля 1969 состоялся ряд реорганизаций и переименований училища (в Балтийское высшее военно-морское училище, в Балтийское высшее военно-морское училище подводного плавания, в 58-е флотские офицерские курсы по программам подготовки командиров БЧ-1 и начальников РТС ракетных катеров и малых ракетных кораблей (1965), На базе расформированного училища были созданы Курсы офицерского состава запаса ВМФ (1960).
7 апреля 1969 года было образовано Калининградское высшее военно-морское училище в составе штурманского и артиллерийского факультетов, позже созданы факультеты радиосвязи, ракетного вооружения.
6 ноября 1997 года началось преобразование Калининградского высшего военно-морского училища в Балтийский военно-морской институт, а 20 июня 1998 года приказом ГК ВМФ № 224 установлена дата годового праздника Калининградского ВВМУ — 1 сентября.
31 октября 1998 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1009 от 29 августа 1998 года проведен торжественный ритуал преобразования Калининградского ВВМУ в Балтийский военно-морской институт
#БВМИ #Калининград #ВМФ #Флот #Училище #Институт #ВВУЗ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
318 центральный морской радиоотряд военно-морского флота
3 августа 1955 года в соответствии с решением совета министров СССР директивой ГШ ВМФ сформирован центральный морской радиоотряд на фондах передающего центра узла связи ВМФ в п.Купавна московской области. годовой праздник части - 5 августа определен приказом МО СССР от 29 марта 1965 года
В декабре 1955 года - Отряд приступил к выполнению боевых задач. Открыты боевое дежурство и вахта
#ВМФ #Флот #ЦМРО #ОСНАЗ #Радиоразведка #Календарь #Символика #318ЦМРО
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
318 центральный морской радиоотряд военно-морского флота
https://armysymbol.ru/8W0cgFN5iCD
#ВМФ #Флот #ЦМРО #ОСНАЗ #Радиоразведка #Календарь #Символика #318ЦМРО
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
318 ЦМРО ВМФ
3 августа 1955 года в соответствии с решением совета министров СССР директивой ГШ ВМФ сформирован центральный морской радиоотряд...
Рота особого назначения Балтийского флота
В конце июля 1941 года контр-адмирал Ф.Крылов, докладывая прибывшему в Ленинград представителю Ставки Верховного Главнокомандования адмиралу Исакову, высказал опасения по поводу того, что обученные водолазы после эвакуации из Выборга водолазной школы могут быть направлены в пехотные части. Он предложил оставить их в составе флота, создав из них специальное разведывательное подразделение, личный состав которого будет выходить в тыл фашистов в легководолазном снаряжении. Предложение это было одобрено, и устно согласован штат роты, включавшей в себя сто сорок шесть человек.
11 августа 1941 года был подписан приказ народного комиссара ВМФ о сформировании роты особого назначения (РОН). Ее командиром по рекомендации Крылова был назначен лейтенант Иван Васильевич Прохватилов.
#ВМФ #Флот #РОН #БФ #Разведка #Прохватилов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рота особого назначения Балтийского флота
https://armysymbol.ru/8VEgtXyzdVg
#ВМФ #Флот #РОН #БФ #Разведка #Прохватилов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
Рота особого назначения БФ
ОБСТАНОВКА, сложившаяся на балтийском театре военных действий, особенно когда фашистские войска подошли к Ленинграду, поставила перед...
Кафедра № 114 "Радиоэлектронной борьбы ВМФ" с 1969
Командного факультета Военно-морской орденов Ленина, Ушакова Академии им. Н.Г. Кузнецова с 1969
16 августа 1969 года В соответствии с директивой начальника главного штаба ВМФ, отдельная дисциплина ОД№ 114 была преобразована в самостоятельную кафедру "Радиоэлектронная борьба ВМФ" (КАФЕДРА № 114) командного факультета ВМА. к началу 1970/1971 учебного года кафедра была переведена на факультет радиоэлектроники ВМА и получила название: «кафедра РЭБ (ВМФ), радио и радиотехнической разведки» (кафедра № 47). в 1973 году кафедра производит первый выпуск офицеров.
В разные годы кафедру возглавляли:
с 16.08.1969–12.07.1974 капитан 1 ранга (контр-адмирал) Пирумов Владимир Семёнович; с 12.07.1974–26.03.1988 капитан 1 ранга (контр-адмирал) Славянский Герман Владимирович; с 21.04.1988–30.12.1995 капитан 1 ранга Радецкий Валентин Павлович; с 13.09.1995–05.02.2000 капитан 1 ранга Емельянов Виктор Николаевич; с 19.02.2000–26.10.2004 капитан 1 ранга Маслов Николай Александрович; с 10.12.2004–26.03.2011 капитан 1 ранга Шакин Дмитрий Николаевич.
01 сентября 2010 г. кафедра 114 вновь переходит на командный факультет и 01 сентября 2011 г. кафедра прекращает своё существование в ВМА. за своё существование (42 года) кафедра произвела 36 выпусков офицеров, подготовлено 7 докторов наук, более 40 кандидатов наук. правопреемником кафедры стала вновь сознанная объединённая (единая) кафедра «РЭБ (ВМФ)» № 406 филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА имени Н.Г. Кузнецова» (г. Петродворец)
#ВМФ #РЭБ #кафедра #факультет #ВМА #Академия #флот #ВВУЗ #календарь #символика
Командного факультета Военно-морской орденов Ленина, Ушакова Академии им. Н.Г. Кузнецова с 1969
16 августа 1969 года В соответствии с директивой начальника главного штаба ВМФ, отдельная дисциплина ОД№ 114 была преобразована в самостоятельную кафедру "Радиоэлектронная борьба ВМФ" (КАФЕДРА № 114) командного факультета ВМА. к началу 1970/1971 учебного года кафедра была переведена на факультет радиоэлектроники ВМА и получила название: «кафедра РЭБ (ВМФ), радио и радиотехнической разведки» (кафедра № 47). в 1973 году кафедра производит первый выпуск офицеров.
В разные годы кафедру возглавляли:
с 16.08.1969–12.07.1974 капитан 1 ранга (контр-адмирал) Пирумов Владимир Семёнович; с 12.07.1974–26.03.1988 капитан 1 ранга (контр-адмирал) Славянский Герман Владимирович; с 21.04.1988–30.12.1995 капитан 1 ранга Радецкий Валентин Павлович; с 13.09.1995–05.02.2000 капитан 1 ранга Емельянов Виктор Николаевич; с 19.02.2000–26.10.2004 капитан 1 ранга Маслов Николай Александрович; с 10.12.2004–26.03.2011 капитан 1 ранга Шакин Дмитрий Николаевич.
01 сентября 2010 г. кафедра 114 вновь переходит на командный факультет и 01 сентября 2011 г. кафедра прекращает своё существование в ВМА. за своё существование (42 года) кафедра произвела 36 выпусков офицеров, подготовлено 7 докторов наук, более 40 кандидатов наук. правопреемником кафедры стала вновь сознанная объединённая (единая) кафедра «РЭБ (ВМФ)» № 406 филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА имени Н.Г. Кузнецова» (г. Петродворец)
#ВМФ #РЭБ #кафедра #факультет #ВМА #Академия #флот #ВВУЗ #календарь #символика
Военно-воздушные силы Ордена Ушакова Краснознаменного Северного флота
Официальной датой создания морской авиации СФ считается 18 августа 1936 Тогда был подписан приказ НК ВМФ о перебазировании на Север первого авиационного подразделения — 7-го отдельного морского разведывательного авиационного звена, из 105-й авиабригады ВВС БФ (3 МБР-2 под командованием ст. лейтенанта В.П.Степанова.
17 сентября 1936 7-е ОМРАЗ по железной дороге было доставлено из Ленинграда в Мурманск.
Первые вылеты в Заполярье самолёты МБР-2 произвели после их сборки в июле 1937. Позднее, с поступлением авиационной техники и личного состава, авиазвено переформировали в 29 МБРАЭ (морская ближнеразведывательная авиационная эскадрилья), позже переименованную в 45-ю ОМБРАЭ). Это была первая авиационная часть будущих ВВС СФ.
В августе 1939 вводится должность командующего ВВС СФ, на которую назначается комбриг А.А.Кузнецов.
После 2015 года ВВС и ПВО Северного флота переформированы в 45-ю армию ВВС и ПВО. Помимо лётных частей, в структуру 45-й армии вошли зенитно-ракетные и радиотехнические части по территориальному признаку.
Для выполнения поставленных задач силами авиации имеется сеть аэродромов берегового базирования с необходимой аэродромной инфраструктурой, летательные аппараты различных типов и классов, личный состав. Из всех флотов ВМФ России только авиация СФ имеет самолёты корабельного базирования, приписанные к ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
#МА #МорскаяАвиация #Флот #ВМФ #СФ #СеверныйФлот #45АВВСиПВО
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Учрежден кормовой Флаг РККФ в 1923
Рабоче-Крестьянский Красный Флот
24 августа 1923 года, на заседании Президиума ЦИК СССР, был особо учреждён кормовой флаг РККФ. В постановлении говорилось:
Военно-морской флаг — красного цвета, прямоугольный, посредине флага — белый круг (солнце) с 8 расходящимися белыми лучами к углам и серединным сторонам. В круге красная пятиконечная звезда, внутри которой серп и молот, обращённая одним концом вверх. Размеры: отношение длины флага к его ширине как 3 × 2; круг имеет размер — половина ширины флага; звезда имеет диаметр — 5/6 диаметра круга; ширина лучей в круге 1/24, в углах и серединах сторон флага — 1/10 ширины флага.
7 ноября 1923 года, в пятую годовщину Октябрьской революции, согласно приказу РВС и приказом по флоту, этот флаг был поднят на военных кораблях. Только 29 августа 1924 года, постановлением ЦИК и СНК СССР, этот флаг (вместе с другими) был утверждён официально.
#СССР #ВМФ #Флот #Флаг #РККФ
Рабоче-Крестьянский Красный Флот
24 августа 1923 года, на заседании Президиума ЦИК СССР, был особо учреждён кормовой флаг РККФ. В постановлении говорилось:
Военно-морской флаг — красного цвета, прямоугольный, посредине флага — белый круг (солнце) с 8 расходящимися белыми лучами к углам и серединным сторонам. В круге красная пятиконечная звезда, внутри которой серп и молот, обращённая одним концом вверх. Размеры: отношение длины флага к его ширине как 3 × 2; круг имеет размер — половина ширины флага; звезда имеет диаметр — 5/6 диаметра круга; ширина лучей в круге 1/24, в углах и серединах сторон флага — 1/10 ширины флага.
7 ноября 1923 года, в пятую годовщину Октябрьской революции, согласно приказу РВС и приказом по флоту, этот флаг был поднят на военных кораблях. Только 29 августа 1924 года, постановлением ЦИК и СНК СССР, этот флаг (вместе с другими) был утверждён официально.
#СССР #ВМФ #Флот #Флаг #РККФ
Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф.Ушакова
История института начинается в 1947 году, когда Бакинское военно-морское подготовительное училище (БВМПУ) было передислоцировано в Калининград. Это позволило в кратчайшие сроки создать материальную и интеллектуальную базу. В августе 1948 года постановлением Советского правительства в Калининграде создано 2-е Балтийское высшее военно-морское училище. Первый выпуск офицеров произведен в 1952 году.
20 июня 1998 года приказом Главнокомандующего ВМФ № 224 законодательно утверждена дата годового праздника Калининградского ВВМУ (в дальнейшем БВМИ) - 1 сентября.
#ВМФ #Флот #Училище #Институт #КВВМУ #БВМПУ #БВВМУ #БВМИ #ГодовойПраздник #календарь #символика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф.Ушакова
https://armysymbol.ru/D8hmgxC-CYC
#ВМФ #Флот #Училище #Институт #КВВМУ #БВМПУ #БВВМУ #БВМИ #ГодовойПраздник #календарь #символика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
БВМИ имени Ф.Ф.Ушакова
История Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф.Ушакова начинается в 1947 году, когда Бакинское военно-морское...
1 центральный научно-исследовательский дважды ордена Ленина ордена октябрьской революции, Краснознаменный, ордена трудового красного знамени институт кораблестроения и вооружения ВМФ, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова» Минобороны России
1 ЦНИИ МО РФ является преемником Научно-исследовательского института военного кораблестроения (НИИВК), который был создан в соответствии с приказом Начальника Морских сил РККА от 3 сентября 1932 года. Институт сформирован на базе Опытового бассейна и кораблестроительной секции Научно-технического комитета ВМФ. В это же время созданы два оружейных института: артиллерийский - АНИМИ и минно-торпедный - НИМТИ.
В 1938 г. НИИВК был передан Наркомату судостроительной промышленности. На его основе образован ЦНИИ-45, ныне ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова. В том же году в ВМФ создан Научно-технический комитет (НТК), сохранивший практически все функции НИИВК.
Решая общую задачу по созданию новых кораблей, в течение нескольких десятилетий НИИВК (НТК ВМФ), АНИМИ, НИМТИ функционировали и развивались самостоятельно. Главным итогом их деятельности в предвоенные годы явилось создание флота, который внес достойный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
После окончания войны перед страной встала задача создания океанского ракетно-ядерного флота. Решение многочисленных научно-технических проблем, возникших при интенсивном строительстве кораблей, явилось главной задачей воссозданного 22 декабря 1945 г. Центрального научно-исследовательского института военного кораблестроения (ЦНИИВК). В 1948 г. для решения проблем создания морских баллистических, крылатых и зенитных ракет был создан Научно-исследовательский институт реактивного вооружения - 4 НИИ ВМФ. В 1957 г. в его состав в качестве зенитно-артиллерийского филиала вошел АНИМИ. В 1960 г. 4 НИИ ВМФ, его зенитно-артиллерийский филиал и НИМТИ были объединены в единый Научно-исследовательский институт вооружения ВМФ, переименованный в 1965 г. в 28 НИИ ВМФ.
Начиная с 70-х годов институту отводится ведущая роль по обоснованию облика перспективных кораблей и судов. Это решение было обусловлено увеличением числа и номенклатуры образцов корабельного оружия и вооружения. При непосредственном участии института были созданы три поколения атомных подводных лодок, авианесущие корабли, тяжелые атомные ракетные крейсера, большие противолодочные корабли, десантные корабли и другие.
В 1992 г. ЦНИИВК был переименован в 1 Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, а 1 января 1999 г. в его состав вошел 28 Институт вооружения ВМФ.
В настоящее время объектом исследований 1 ЦНИИ Минобороны России являются подводные лодки и надводные корабли, комплексы их вооружения, энергетика, корабельные системы автоматического управления, а также условия обитаемости личного состава. В его функции входит сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых организациями и предприятиями промышленности по Государственному оборонному заказу, научное обеспечение эксплуатации кораблей, их вооружения и военной техники.
#1ЦНИИ #НИИВК #ВУНЦВМФ #ВМА #ВМФ #календарь #символика #кораблестроение #вооружение #Флот
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
18 гвардейская Инстербургская Краснознамённая, ордена Суворова II степени мотострелковая дивизия Балтийского флота
Дивизия ведет свою историю от 133 стрелковой дивизии, Формирование которой было начато по приказу Военного Совета СибВО 8 сентября 1939 г в Новосибирске. приказом Народного комиссара Обороны Союза ССР № 78 от 17 марта 1942 г. была преобразована в 18 гвардейскую стрелковую дивизию. 03.05.1942 г. дивизия была награждена первой правительственной наградой — орденом Красного Знамени. За взятие г. Инстербург Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.01.1945 г. дивизии присвоено наименование Инстербургская. На завершающем этапе Великой Отечественной войны дивизия штурмовала Кенигсберг и Пиллау, вела бои на Балтийской косе.
В конце 1945 года преобразована в 30 гвардейскую механизированную дивизию, в 1957 — в 30 гвардейскую мотострелковую, в 1964 — в 18 гвардейскую мотострелковую. В 2001 году стала 79 отдельной гвардейской мотострелковой бригадой. Мотострелковая дивизия армейского корпуса Балтийского флота была вновь сформирована 1 декабря 2020 года.
#18мсд #79омсбр #Гусев #ВМФ #Флот #БФ #БалтийскийФлот #ДКБФ #11АК #БереговыеВойска #МСВ #Мотострелки #КалининградскаяОбласть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
18 гвардейская Инстербургская Краснознамённая, ордена Суворова II степени мотострелковая дивизия Балтийского флота
https://armysymbol.ru/2RaIos6usLT
#18мсд #79омсбр #Гусев #ВМФ #Флот #БФ #БалтийскийФлот #ДКБФ #11АК #БереговыеВойска #МСВ #Мотострелки #КалининградскаяОбласть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
18 гв. мсд БФ
Дивизия ведет свою историю от 133 стрелковой дивизии Формирование которой было начато по приказу Военного Совета СибВО 8 сентября 1939...
Гвардейский Краснознаменный Дивизион тральщиков Краснознаменного Северного флота
Свою историю дивизион ведет с 10 сентября 1942 г., когда по приказу народного комиссара Военно-Морского Флота СССР адмирала Н. Г. Кузнецова № 002181 был сформирован 6-й дивизион тральщиков, который вошел в состав сил охраны водного района главной базы Северного флота Полярное. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 г. за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко- фашистскими захватчиками, 6-й дивизион морских тральщиков награжден орденом Красного Знамени. 23 февраля 2013 г., приняв торжественную клятву, экипажи тральщиков унаследовали почетное звание «Гвардия», завоеванное 2-м дивизионом истребителей подводных лодок в годы Великой Отечественной войны.
#Дивизион #ДивизионТральщиков #Флот #ВМФ #СФ #КСФ #КфлРС #7брковр
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Гвардейский Краснознаменный Дивизион тральщиков Краснознаменного Северного флота
https://armysymbol.ru/5X38OrEEPxe
#Дивизион #ДивизионТральщиков #Флот #ВМФ #СФ #КСФ #КфлРС #7брковр
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
Дивизион тральщиков СФ
Свою историю Гвардейский Краснознаменный дивизион ведет с 10 сентября 1942 г., когда по приказу народного комиссара Военно-Морского...
7 гвардейская Печенгская Краснознамённая бригада кораблей охраны водного района
Соединение кораблей охраны водного района сформировано 19 сентября 1962 г. в губе Ура с подчинением ее 23-й дивизии кораблей охраны водного района Северного флота на основании директивы главнокомандующего Военно-Морским Флотом СССР и приказа командующего Северным флотом в целях улучшения организации противолодочной и противоминной обороны пунктов базирования подводных лодок в Мотовском заливе.
Этот день считается официальным днем рождения Гвардейского Печенгского Краснознаменного соединения кораблей охраны водного района.
Соединение стало носителем истории и наследницей традиций 2 дивизиона истребителей подводных лодок, образованного в 1939 г., Краснознаменного дивизиона тральщиков, сформированного в 1942 г., и Печенгской Краснознаменной ордена Ушакова I степени бригады торпедных катеров, сформированной в 1944 г. из отряда торпедных катеров, созданного в 1941 г.
В 1962 г. сформирована бригада кораблей охраны водного района в составе: Печенгского Краснознаменного ордена Ушакова I степени дивизиона малых ракетных кораблей и дивизиона противолодочных кораблей.
В 1970-х гг. сформирована 23-я Краснознаменная дивизия кораблей охраны водного района. Именно она в 1982 г. стала основой вновь созданной Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил. Три соединения:
Печенгский Краснознаменный ордена Ушакова I степени дивизион малых ракетных кораблей, гвардейский Печенгский Краснознаменный дивизион малых противолодочных кораблей, Краснознаменный дивизион морских тральщиков, включенные в Кольскую флотилию, с 2012 г. преобразованы в тактические группы в составе 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района.
На сегодняшний день соединение кораблей охраны водного района состоит из дивизиона тральщиков, тактической группы противолодочных кораблей, тактической группы малых ракетных кораблей.
#ВМФ #Флот #СФ #КСФ #7обрковр #КфлРС #календарь #символика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM